Respuestas

2012-07-08T01:50:51+02:00

tienes primero que multiplicar los numeros asi:

25x51= 1275

Ahora tenemos que buscar cantidades que nos den la misma cantidad podria ser:

(20+5)x51

Aqui hemos agrupado dos cantidades que nos dan 25 y al multiplicarlo por 51 nos da lo mismo asi que hemos hecho ya el primer ejercicio.

ahora el segundo

38x101=3838

(25+76)x38

25+76=101x38=3838

El ultimo hazlo tu comprueba tus conocimientos.

Espero que te sirva!!

 

2012-07-08T02:21:02+02:00

TIenes que realizar multiplicaciones 

 

25 x 51 = 5 x 5 x 51 = 5 (255) = 1251 

 

38 x 101 = (2) (19) (101) = (202)(19)= (1919)(2) 3838 

 

45 x 99 =  5  x  9  x 9 x 11 = (81)(55) = (27)(165) = 4455

 

una forma de realizarlo es descompones a los néumeros en sus factores primos