Respuestas

2014-03-05T12:57:09+01:00
Chari,
Solo hay que multiplicar

500x500 = 5x5x10^4 = 25x10^4 = 250000
70x80     = 7x8x10^2 = 56x10^2 = 5600
123x451 = 55,473
158x159 = 25,122

Los dos últimos, con calculadora. Sería bueno que los multipliques manualmente
2014-03-05T13:52:21+01:00
A)                                     b)
500*500=250000                 500*50070*80123*451158*159=1.438899908x10^20               70*80=5600
123*451=55473
158*159=25122