Respuestas

2014-02-28T16:06:06+01:00
Restas:
 20 - 8 = 12
90 - 45 = 45
 
Multiplicaciones:
40 x 2= 80
5 x 3 = 15
20 x 3 = 60
7 x 8 = 56
2 x 16 = 32
por 27
y restas 9198-1017
3456 x 27 = 93312
9198 - 1017= 8181
gracias
¡La mejor respuesta!
2014-02-28T16:30:15+01:00
1428-549, 632-549 100×900, 38×541, 908×12, 60×110, 74×38.