Respuestas

2012-06-06T05:15:49+02:00

Para esos numeros no existe, salvo que lo multipliques:

Pero te doy del 11:

15 * 11 = 165

Colocas el quince asi; 1.....5.
Luego sumas los extremos: 1+ 5
El resultado lo colocas en el medio de .......:
Asi: 1 6 5

Otro ejemplo:

26 * 11

- 2........6
- 2+6 = 8
- 2...8...6
- 286

2012-06-06T05:42:24+02:00

te puedo ayudar con multiplicaciones abreviadas por 11, 12, y 25

-MULTIPLICACION AGIL POR 11: se separa las dos unidades de las decenas y la suma de estos numeros se coloca en la mitad.  ejemplo: 36*11: se separa el 3 y el 6 y se coloca en la mitad su suma, entonces 36*11: 396

-MULTIPLICACION AGIL POR 12: se agrega 0 al primer pastor y se le suma el doble al factor. ejemplo: 35*12: el primer pastor es 35, por lo tanto agregamos 0 (350) y le sumamos el doble del factor q es 35 osea 70, esto es igual a q 350+70:420  35*12:420

-MULTIPLICACION AGIL POR 25: se divide el factor distinto de 25 entre 4 y luego le agregas dos ceros. ejemplo: 25*24: entonces se divide 24 entre 4 q es 6 y se le agrega los dos ceros, entonces queda 600. 25*24:600

13 3 13