Respuestas

2013-12-30T16:23:59+01:00
366:6+640*214
61+640*214
61+ 136960
137021
esq no me has explicado bien
primero tienes que hacer lo del parentesis
luego las multilplicaciones o divisiones en orden de izqiierda a derecha
y luego las sumas y restas (de izquierda a derecha)
asi de facil
2013-12-30T20:37:11+01:00
Hola, inicialmente debes tomar en cuenta las jerarquías, debes resolver primero las operaciones que están entre paréntesis, luego las multiplicaciones, tomando en cuenta que sí hay varias multiplicaciones o divisiones debes resolverlas de izquierda a derecha, así mismo cuando solo te queden operaciones de suma y resta debes resolverlas de izquierda a derecha. Cada operación debe ser hecha una por una, trata de no hacer varias operaciones a la vez dado que podrías obviar las jerarquías y cometer un error.

Nota:
Supondré que cuando usas el caracter ":" te refieres a una división.
Es decir: 
-366:6 es igual a -366/6

Dicho ésto resolvamos:

-366/6+(849-245) * 214
-366/6+604*214
-61+604*214
-61+129256
129195

-324*18-525/15
-5832-35
-5867

-(1600-1119)*12+333
-481*12+333
-5772+333
-5439

Saludos y éxitos.