Respuestas

2013-07-25T22:40:33+02:00
8916100448256 esta es la respuesta.
cero
la matemática es exacta. No tiene variación según el método.
2013-07-25T22:43:11+02:00
Eso no hay quién lo haga hoy en día a mano, pero esto es lo más parecido a lo que pides.
12*12 = 144
144*12 = 1728
1728*12 = 20736
20736*12 = 248832
248832*12 = 2985984
2985984*12 = 35831808
35831808*12 = 429981696
429981696*12 = 5159780352
5159780352*12 = 61917364224
61917364224*12 = 743008370688
743008370688*12 = 8916100448256

Y ese es el resultado, 8916100448256
la respuesta es 891610044256
y fito45 es el ganadorrrrrr :D
es que eso me lo pusieron a hacer hoy en el colegio a mano y nadie en mi salón lo pudo terminar
Es que eso es una locura, simplemente fijate en el resultado.
si jajaja