Respuestas

2013-07-16T23:29:24+02:00
500*500= 250.000
325*988=321.100
699*100=69.900
150*150=22.500
999*111=110889

Vamos a hacer una multiplicación: 637 x 284.     Para ello tenemos que realizar 4 pasos: 1er paso:     2do paso:     3er paso:     4º paso:  

el resultado es:


Cuales son los pasos ?
se me borraron pero mi profesora me paso la pagina, te la paso, te sirve?
si gracias
Te los madno por mensaje, gracias