Respuestas

2013-07-05T12:15:09+02:00
Ok veamos
A..2/22 + 5/33= debes de multiplicar en cruz
= [(2*33) + (22*5)]/ (22*33)  operas los productos
= (66 + 110)/726
= 176/726  = 88/363 = 8/33

B..52/65 + 20/26= (podemos simplificar antes el 20/26 = 10/13)
  = [(52*13) + (65*10)]/ (65*13)
   = (676 + 650)/845
   = 1326/845  = 1 481/845 (un entero 481/845)

C. 3 2/5 + 2 1/10=  puedo sumar los enteros por separado
     (3 + 2) = 5    y las fracciones igual sabiendo que 2/5 = 4/10
     4/10 + 1/10 =  5/10 = 1/2  luego el resultado sería
         5  1/2
D. 4 3/5 - 2 1/10=  hacemos igual que el anterior, por separado operamos los enteros
       4 - 2 = 2    y las fracciones igual  sabiendo que 3/5 = 6/10
     6/10 - 1/10 = 5/10 = 1/2  luego el resultado es
       2  1/2

E. 3/7 x 2 1/8=  en este caso pasaré el número mixto 2  1/8 a fracción
(2*8 +1)8 = 17/8  y luego lo multiplico por 3/7 
(17*3) / (8*7)
= 51/56

F. 2 4/9 x 1 7/12 =  pasamos ambos a fracciones
   =  (2*9 + 4)/9 x (1*12 + 7)/12
  =  22/9 x 19/12
  = (22x19)/9x12
   =418/108 = 209/54
  = 3 47/54
G. 5 x 4/13 x 26/25 =
  (5x4x26)/(13x25)
                             = 520/325
                              = 104/65
                              = 1 39/65