Respuestas

2013-05-27T16:29:50+02:00
Que cosas?????
Como tu sos de primaria así que te daré sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
45+125
250+129=
124-14=
262-98=
88-66=
12x24=
115x19=
12x12=
150/5=
3000/8=
240/4=
2013-05-27T16:32:01+02:00
45+125
250+129=
124-14=
262-98=
88-66=
12x24=
115x19=
12x12=
150/5=
3000/8=
240/4=