Respuestas

2013-05-10T18:27:42+02:00

a)5h*60min/h*60sg/min=18000

22*60=1320

Luego total=18000+1320+25=19345 sg

 

b) 123*3600=442800

48*60=2880

Total=44280+2880+59=47219 sg

 

c) 2*3600=7200

2*60=120

Total=7200+120+44=7364 sg

 

d) 42*3600=151200

22*60=1320

Total= 151200+1320+13=152533 sg

 

Saludos