Respuestas

2013-05-10T19:09:24+02:00

a)

(15 * 3600) + (12 * 60) + 35=54755 sg

b)

(125*3600) + (42 * 60) + 39=452559 sg

c)

(205*3600) + (2 * 60) + 13=738133 sg

d)

(42*3600) + (22 * 60) + 13=152533 sg

 

Saludos