hola bueno me an dejado una gran tarea ayudenme porfis ES URGENTE! voy a sexto grado estas son multiplicacion 67893x20 36948x36 784659x93 7986x600 765483x29 79324x68 79324x68 785469x25 684369x632 45367x24 43657x73 y estas son divisiones 632 entre 21 2466 entre 23 7898 entre 9 48653 entre 30 79836 entre 27 63048 entre 35 79844 entre 33 68394 entre 28 3685 entre 8 46896 entre 5a gracias por aydarme salu2

1

Respuestas

2013-05-07T18:00:41+02:00

el resultado de las multiplicaciones son 1357860 ; 1330128 ;7297287 ; 4791600 ; 22199007 ; 5394032 ; 4337732568 ; 1088808 ; 3186961 hay estan solos las multiplicaciones