Respuestas

  • Usuario de Brainly
2012-12-05T05:44:51+01:00
2012-12-05T05:54:16+01:00

puedes hacerle por regla de tres

 

a) 85000      100%

    x            65%

 

x= (65*85000)/100

x=55250

 

b) 1000   100%

  x        85%

 

x=( 1000*85)/100

x=850

 

c) 355   100%

  x        25%

 

x=( 355*25)/100

x=88,75

 

d) 850   100%

  x        50%

 

x=( 850*50)/100

x=425

 

e) 455   100%

  x        70%

 

x=( 455*70)/100

x=318,5