Respuestas

2012-11-27T19:49:22+01:00

multiplicaciones: 85x6- 25x16- 25x8 -75x9 -56x4- 65x12- 36x15 -34x18-56x20 - 14x7

diviciones:21/925- 28/522 -25/39 -285/29- 25/261- 36/123 -15/456 -85/159 -25/147 -31/153

sumas:25+69- 69+215 -265+45 -25+63 - 25+134

restas:69-26- 95-36 - 84-60 -45-26- 86-65

espero haverte ayudado :)

22 3 22
2012-11-27T19:58:07+01:00

365x365:133225

230x230:52900

100x100: 10000

150x150: 22500

110x345: 37950

365x230: 83950

230x100: 23000

150x100: 15000

110x356: 39160

 

16 3 16