Respuestas

  • Usuario de Brainly
2012-11-27T04:30:36+01:00

este es la multiplicacion:

4256*

4558

------

19398848  

esta es la respuesta 

2012-11-27T04:36:36+01:00

2568*6598=16943664

3486*6987=24356682

 4865*9782=47589430

1568*7594=11907392

2547*8691=22135977

1584*7469=11830896